Jaarboek 1982-1983 - pagina 9
bestuur vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag Mr. D. Schut, voorzitter Mr. P.J. Biesheuvel, secretaris Drs. G.A. Vette, penningmeester Ds. K.M.R. van der Beek, vice-voorzitter Drs. J.M. Mudde Dr.mr. C. de Ru Mevrouw H.L. van Stegeren-Keizer Mr. T. Vroon (t/m februa ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 51
102e dies natalis Dinsdag 20 oktober 1982 AulaMiddaggebed. Voorganger: ds. S.A. Boonstra. Het Couperinorgel wordt bespeeld door universiteitsorgelist dr. Ewald Kooiman.AulaOpenbare vergadering van het College van Dekanen. Oratie 'De Godgeleerdheid volgens de Wet op het Hoger ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 10
universiteitsraad Voorzitter: Prof.dr. L. Vlijm Secretaris: Mr. J.W. MekkingLEDEN:1 "namens het wetenschappelijk personeel: Prof.dr. L. Bak Prof.dr. E. Boeker (DAK) Dr. M.W.G. de Bolster Dr. Ceg. de Groot Prof.dr. A.A. Knoop Drs. J.W.B, van Overhagen (DAK)1namen ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 33
Mijnheer de voorzitter, Dames en Heren. Straks, over ongeveer een half uur, heeft de Vrije Universiteit een nieuwe Rector Magnificus. Zo'n rectoraatswisseling is voor de meesten Uwer een weinig schokkend gebeuren mede denk ik door onbekendheid met het werk van een rector. Voor enkele anderen is h ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 74
wetenschappelijke congressen 30 aug. t/m 3 sept. 1982Conferentie Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen 'International Conference on Nuclear Structure'15 t/m 17 september 1982Symposium Subfaculteit der Psychologie, vakgroep Theoretische Psychologie 'Cheiron'17 s ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 52
Verkort verslag van het college van dekanen over het cursusjaar 1982-1983 1. Samenstelling College van Dekanen Per 1 september 1982 bestond het college uit de leden, zoals vermeld op pagina 9 en 10 van dit jaarboek. In de verslagperiode vonden ten behoeve van een aantal (sub)faculteiten wisseling ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 11
college van bestuur Drs. H.J. Brinkman, voorzitter Dr.ir. A.W. de Jager C. de Niet Dr.ir. F. Schutte Prof.dr. H. Verheul, rector magnificus Mr. H. Hoogenkamp, secretaris College van Bestuur Vrije Universiteit De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Tel. 020 - 5482698college van dekanen* Prof.d ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 34
delen zal hebben. En voorts is het goed de verantwoordelijkheid voor de vele ingrijpende beslissingen, zoals die van de laatste tijd, te delen. Overigens het voorgaande kan alleen als allen van wie reglementair bestuursactiviteiten gevraagd kunnen worden genegen zijn, wanneer anderen hun beurt ge ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 75
26 en 27 november 1982Vereniging voor vergelijkende studie v.h. recht van Belgiƫ en Nederland Jaarvergadering16 en 17 december 1982Symposium Bezinningscentrum en NUFFIC 'Eurocentrisme en Wetenschap'7 en 8 januari 1983Conferentie: 'Studieconferentie Vereniging vo ...
Jaarboek 1982-1983 - pagina 53
3.4. 3.5.3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10 3.11. 3.12. 3.13. 3.14. 3.15. 3.16. 3.17. 3.18. 3.19.3.20.Het College adviseerde positief over de instelling van Bestuurlijke Informatiekunde als zelfstandige studierichting. Het College sprak in verschillende rondes over de voorwaardelijke f ...