Jaarboek 1963-1964 - pagina 19
faculteit d e r g o d g e l e e r d h e i dFACULTEITEN, HOOGLERAREN, LECTOREN EN ANDERE DOCENTENFaculteit der G o d g e l e e r d h e i d Decaan: Prof. Dr. G. C. Berkouwer, August Vermeylenstraat 34, T. 13 0767. Ab-actis: Prof. Dr. Nic. H. Ridderbos, Van Breestraat 14, T. 7 2 4 2 7 ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 60
Kuyper-katheder De hiervoor aan de Vereniging voor Hoger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag reeds geschonken of nog te ontvangen bedragen moeten met de rente worden vermeerderd tot een bedrag bijeen is van ƒ 150.000,—, welk kapitaal dan zal dienen om een eigen zelfstandige leerstoel in het Ant ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 38
A. Heeringa, Drs. C. J. Leeuwerik, Drs. C. Mosselman, Drs. G. Somsen, Drs. Ch. H. Th. Tonsbeek, Drs. P. A. Verbrugge, Drs. A. D. Vreugdenhil, Drs. F. P. IJsseling, Dr. B. van Zanten. Wetenschappelijke medewerkers van de Stichting voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek: Drs. A. W. Fonds, D. Rehm. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 20
Dr. J. van den Berg, g. 1922, Claes Persijnlaan 12, Amstelveen, T. 02964—I 95 59, 1. 24-4-1959, gwh. 21-4-1961; doceert Ethiek en Geschiedenis van de Zending. Dr. W. H. Gispen, g. 1900, Mr. Troelstralaan 53, Amstelveen, T, 02964—I 5721, bgwh. 28-9-1945; doceert Exegese van het Oude Testament. Ds. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 61
fpi»p5P5;-.^jOj;*fondsenKnap- of Reeling Knap-leen op ntsrd lan iti-en. isIn het jaar 1913 werd onder bovenstaande naam een stichting in het leven geroepen, welke ten doel heeft famiUeleden van de stichters in staat te stellen aan de Vrije Universiteit te studeren. Als ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 62
HOSPITIUM E N MENSAE Hospitium Hospitium, Vondelstraat 31, T. 12 91 47. Directrice: Mevr. T. Korteweg-Kleinstra. Het hospitium gaat uit van het Studiefonds der Vrije Universiteit. (Zie pag. 54). Mensae Onder auspiciën van bovengenoemd fonds wordt een mensae georganiseerd in het laboratoriumgebouw ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 21
faculteit d e r rechtsgeleerdheidMr. P. J. Verdam, g. 1915, Willem Royaardsstraat 18, T. 7 2 1 2 5 0 , gwh. 4-10-1945; doceert Romeins Recht en Internationaal privaatrecht. Mr. I. A. Diepenhorst, g. 1916, Leidsegracht 57; Wilhelminalaan 4c, Zeist, T. 03404—I 33 12, gwh. 10-10-1945; doceert ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 39
instituten e n laboratoriaMagazijnbeheer: F. de Roos. Tuinbouwkundig ambtenaar: P. Donk. Administratie: Mej. M. van der Sluijs. Zoölogisch Laboratorium Rapenburgerstraat 128, T. 23 05 53, 23 0945, Keizersgracht 143, T. 22 24 24, 23 01 52. Hoogleraar-Directeur: Prof. Dr. J. Lever. Hoogleraa ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 80
Koningin Wilhelmina 31 augustus 1880 — 29 november 1962 Bezoek aan Vrije Universiteit op 29 januari 1948 ...