Jaarboek 1963-1964 - pagina 63
studentenorganisatiesSTUDENTENORGANISATIES Studentenraad aan de Vrije Universiteit De Studentenraad aan de V.U. is het contactlichaam, waarin alle studenten aan de V.U. in hun verenigingen en instellingen vertegenwoordigd zijn. N. J. Schutte, president. G. J. WesthofF, vice-president. Mej. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 22
p . L. Dijk, g. 1920, Joh. Verhulststraat 83hs, T. 71 5694, lo. 1-9-1959, b.l. 8-12-1961; voor het onderijs in het Belastingrecht (Successie-, Registratie- en Zegelwet). Mr. P. H. Kooymans, g. 1933, Stadionweg 109^, T. 72 19 32, lo. 1-9-1962; voor het Volkenrecht en het recht der Europese gemeens ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 64
Vereniging van Vrouwelijke Studenten aan de Vrije Universiteit onder de zinspreuk „Progrediamur Favente Deo" Mej. A. G. H. Holtrop, praeses. Mej. B. van Dorp, ab-actis. Mej. E. A. de GraafF, quaestrix. Mej. A. A. A. van der Laan, assessor prima. Mej. K. H. Lie, assessor secunda. Club M.A.N.S.LO. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 23
faculteit d e rD r . F. van Faassen, g. 1921, Aalscholverstraat 43, Landsmeer, T. 02908—436, lo. 1-9-1955, 1- 11-11-1960, gwh. 19-61962; doceert Anatomie en de Bijzondere Embryologie. Dr. T. D. Stahlie, g. 1914, Mr. Troelstralaan 55, Amstelveen, T. 02964—15685, lo. 1-9-1958, 1. 21-10-1960, ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 40
Sectie Sociale Geografie: Hoogleraar: Prof. Dr. M. W. Heslinga. WetenschappeUjke ambtenaren: Drs. J. G. Lambooy, Drs. G. A. de Bruijne. Sectie Culturele Anthropologie: Hoogleraar: Prof. Dr. L. Onvlee. Docent: Drs. H. G. Schulte Nordholt. Wetenschappelijk ambtenaar: Drs. J. Tennekes. Secretaresse: ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 81
B. J. Wijdenes 22 september 1931 — 3 maart 1963 Mej. J. Nauta 7 december 1938 — 25 februari 1963N. W. A. Oyevaar-BoumaP. van HoogdalemI februari 1940 •— 7 mei 196314 juni 1937 — 21 juni 1963 ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 65
studentenorganisatiXiiteraire faculteitsvereniging J. D. F. van Halsema, praeses. W. van Bentum, ab-actis, Michelangelostraat jóbelet. C. de Vries, fiscus. W. J. Meys, vice-praeses. Mej. M. J. J. Sutherland, assessor I. C. van Rees, assessor II. Vereniging van studenten in de Engelse taal- ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 24
Dr. M. C. Keulemans, g. 1904, Troskerslaan 23, Amstelveen, T. 02964— , lo. 1-9-1955, voor Recepteerkunde. Dr. A. S. Sluis, g. 1912, Jac. Obrechtstraat 70, T. 73 57 83, lo. 1-9-1957, voor Röntgenologie. Dr. C. Ph. Schokking, g. 1901, Bergweg 187, Rotterdam, T. 010—8 30 40, lo. 1-9-1959, voor Derma ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 66
Vereniging van studenten in de Psychologie Erelid: Prof. Dr. J. Waterink. H. J. W. Boerwinkel, praeses. Mej. C. J. Dijkstra, secretaresse. Saffierstraat 72^. R. Gihaux, fiscus. A. Doorn, assessor I. Mevr. T. S. Veenhuizen-Segaar, assessor II. „Pedagogische gesprekskring aan de Vrije Universiteit ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 25
faculteit der wiskunde en natuurwetenschappenD r . L. Algera, g. 1905, Beethovenstraat 152, T. 79 87 11, gwh. 27-10-1950; doceert Plantkunde en Genetica. Dr. E. van Dalen, g. 1902, Havikstraat 10, Badhoevedorp, T. 02968—2454, 1. 23-1-1938, gwh. 5-10-1951; doceert Analytische Scheikunde en ...