Jaarboek 1963-1964 - pagina 62
HOSPITIUM E N MENSAE Hospitium Hospitium, Vondelstraat 31, T. 12 91 47. Directrice: Mevr. T. Korteweg-Kleinstra. Het hospitium gaat uit van het Studiefonds der Vrije Universiteit. (Zie pag. 54). Mensae Onder auspiciën van bovengenoemd fonds wordt een mensae georganiseerd in het laboratoriumgebouw ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 21
faculteit d e r rechtsgeleerdheidMr. P. J. Verdam, g. 1915, Willem Royaardsstraat 18, T. 7 2 1 2 5 0 , gwh. 4-10-1945; doceert Romeins Recht en Internationaal privaatrecht. Mr. I. A. Diepenhorst, g. 1916, Leidsegracht 57; Wilhelminalaan 4c, Zeist, T. 03404—I 33 12, gwh. 10-10-1945; doceert ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 39
instituten e n laboratoriaMagazijnbeheer: F. de Roos. Tuinbouwkundig ambtenaar: P. Donk. Administratie: Mej. M. van der Sluijs. Zoölogisch Laboratorium Rapenburgerstraat 128, T. 23 05 53, 23 0945, Keizersgracht 143, T. 22 24 24, 23 01 52. Hoogleraar-Directeur: Prof. Dr. J. Lever. Hoogleraa ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 80
Koningin Wilhelmina 31 augustus 1880 — 29 november 1962 Bezoek aan Vrije Universiteit op 29 januari 1948 ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 63
studentenorganisatiesSTUDENTENORGANISATIES Studentenraad aan de Vrije Universiteit De Studentenraad aan de V.U. is het contactlichaam, waarin alle studenten aan de V.U. in hun verenigingen en instellingen vertegenwoordigd zijn. N. J. Schutte, president. G. J. WesthofF, vice-president. Mej. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 22
p . L. Dijk, g. 1920, Joh. Verhulststraat 83hs, T. 71 5694, lo. 1-9-1959, b.l. 8-12-1961; voor het onderijs in het Belastingrecht (Successie-, Registratie- en Zegelwet). Mr. P. H. Kooymans, g. 1933, Stadionweg 109^, T. 72 19 32, lo. 1-9-1962; voor het Volkenrecht en het recht der Europese gemeens ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 64
Vereniging van Vrouwelijke Studenten aan de Vrije Universiteit onder de zinspreuk „Progrediamur Favente Deo" Mej. A. G. H. Holtrop, praeses. Mej. B. van Dorp, ab-actis. Mej. E. A. de GraafF, quaestrix. Mej. A. A. A. van der Laan, assessor prima. Mej. K. H. Lie, assessor secunda. Club M.A.N.S.LO. ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 23
faculteit d e rD r . F. van Faassen, g. 1921, Aalscholverstraat 43, Landsmeer, T. 02908—436, lo. 1-9-1955, 1- 11-11-1960, gwh. 19-61962; doceert Anatomie en de Bijzondere Embryologie. Dr. T. D. Stahlie, g. 1914, Mr. Troelstralaan 55, Amstelveen, T. 02964—15685, lo. 1-9-1958, 1. 21-10-1960, ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 40
Sectie Sociale Geografie: Hoogleraar: Prof. Dr. M. W. Heslinga. WetenschappeUjke ambtenaren: Drs. J. G. Lambooy, Drs. G. A. de Bruijne. Sectie Culturele Anthropologie: Hoogleraar: Prof. Dr. L. Onvlee. Docent: Drs. H. G. Schulte Nordholt. Wetenschappelijk ambtenaar: Drs. J. Tennekes. Secretaresse: ...
Jaarboek 1963-1964 - pagina 81
B. J. Wijdenes 22 september 1931 — 3 maart 1963 Mej. J. Nauta 7 december 1938 — 25 februari 1963N. W. A. Oyevaar-BoumaP. van HoogdalemI februari 1940 •— 7 mei 196314 juni 1937 — 21 juni 1963 ...