Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 14
14bestuurdersAlgemeen secretarissen P.J. Kruysse J. Slothouber1-1-1974 tot 31-12-1991 1-1-1992 tot 2-6-2007M.i.v. 2-6-2007 Bestuur Vereniging VU-Windesheim E.B. Mulder R.M. Smit L.M. Bouter, RM A.W.C.A. Cornelissen H. Dijkstra W.M. van Ewijk Mw. A.S. Roeters H.J. Rutte ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 34
34hoogleraren fpp-fswbeleid [B] E.D.C.M. van Lieshout 15-1-2000 Orthopedagogiek m.b.t. onderwijsleerproblemen P.A.M. van Lange 1-4-2000 Sociale Psychologie, i.h.b. de Sociale Interactie en Interdependentie mw. G.T.M. Stegge 1-11-2001 Ontwikkelingspsychopathologie [B] E.J.A. Sc ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 15
15 E. Boeker G.W. Noomen T. Sminia Mw. S. Groenewegen H. Dijkstra Mw. A.S. Roeters H.J. Rutten R. Smit L.M. Bouter1-9-1993 tot 1-9-1997 1-9-1996 tot 1-11-2005 1-9-1997 tot 1-9-2006 1-3-2000 tot 1-1-2004 29-8-2002 tot 1-9-2008 29-8-2002 tot 1-9-2008 1-11-2004 tot heden 1-11-2005 tot heden 1 ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 16
16bestuurdersRaad van Bestuur Academisch Ziekenhuis / VUmc P. Ros 1977-1999 E.B. Mulder 1999Ch.J. Maats 1981-1999 1988-1999 T.J. Halma 1983-2004 T.J.F. Savelkoul 2000E.A. van der Veen 2000-2007 W.A.B. Stalman 2007W.M. van Ewijk 2007F.J. Faber 1989-2005 O.G.A. van der Beek 2005- ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 26
hoogleraren falw-few26 A.G. Fabbri mw. J. Gupta O. Paulsen J. de Boer J.J. Boersema mw. M.W. Hofkes H.J.P. Eijsackers J.A. van der Schee J.J.G. Reijmer J.D.A.M. van Wees J.P.M. Witte J. van der Meer T.J. de Vries mw. A.J. Schuit H.D. Mansvelder P.R. Klatser L.A. Bruijnzeel G.M. Janssen J.C ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 35
35 M. van Vugt J. Passchier1-9-2009 Arbeids- en organisatiepsychologie 1-11-2009 Psychologie van lichamelijke problemen, i.h.b. pijnFPP / FSW U. Ritterfeld1-3-2009 Mediapsychologie [B]FPP / LET L.F. Groenendijk1-9-2004FSW H.B.G. Ganzeboom mw. N.L. S ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 17
17 H.W.K. Kaspersen W. Fermie J.C. Sturm1-3-2005 tot 1-3-2008 1-3-2008 tot 1-9-2009 1-9-2009 tot hedenVoorzitters Universitaire Studenten Raad Monic Hodes Linda Coenen Arjan Schakel Melle van den Berg Stef Beusmans Marieke Spoeltman Sander Meinema Tom Burger Rian Hagebeuk Rolita Ram ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 19
19 N.F.Th. Arts T. Sminia A.E. van der Veen W.A.B. Stalman I. van der Waal P.A.E. Sillevis Smitt K. de Groot P.F. van der Stelt Mw. B. Prahl-Andersen J.R. Bausch W. Beertsen J. Zwemmer A. Feilzer R.H. Rozendal H.T.A. Whiting H.C.G. Kemper A.J. Sargeant J.B. Hopkins A.P. Hollander P.J. Beek ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 36
hoogleraren fsw-ggl36 J.C.J. Boutellier S.B. Sitkin B.J. Bushman M.G. Boekholdt I. Helsloot mw. S. Keuzenkamp P. Groenewegen L.W.J.C. Huberts P.A. Vorderer H.G.C. Schulte Nordholt W.A. Trommel J.M. de Heer H.W. Roodenburg A.B. Hoogenboom A.H. van Marrewijk S. Ellis J.T. Sunier M.P.J. van d ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 37
37 M.F.G. Parmentier H. Koester D.S. Schipani B. Wielenga E. Tov M.A. Oduyoye N.A. Schuman K. Hossain M.C. de Boer T.E. Mitri M.E. Brinkman A. van de Beek M.E. Brinkman A. van der Heide C. Amjad-Ali H.C. Stoffels W. Balke C.J. Hamelink E. Talstra C. van der Laan C. van der Kooi J.S. Reinders W. J ...