Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 20
20bestuurdersM.A. Kaashoek H. Timmerman W. Hogervorst C. Gooijer J. van Mill H. Irth G.A. de Bruijne J. Buit A.O. Kouwenhoven M.W. Heslinga J. van Westrhenen J.R. van der Fliert W. Roeleveld H.F. Vugts A.O. Kouwenhoven G.A. de Bruijne J. van Westrhenen1-9-1976 tot 1-9-198 ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 19
19 N.F.Th. Arts T. Sminia A.E. van der Veen W.A.B. Stalman I. van der Waal P.A.E. Sillevis Smitt K. de Groot P.F. van der Stelt Mw. B. Prahl-Andersen J.R. Bausch W. Beertsen J. Zwemmer A. Feilzer R.H. Rozendal H.T.A. Whiting H.C.G. Kemper A.J. Sargeant J.B. Hopkins A.P. Hollander P.J. Beek ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 18
18 H.C. Wytzes A. Dees J. van der Zouwen M.A. Maurice J. Tennekes H.J. de Ru A. Soeteman H.D. Meijering G.E. Booij P. Vlas H. van Staveren Mw. A. Oskamp Mw. M.A. Hazelzet-Daniëls Mw. G. Siertsema Mw. M.A. Daniëls P.J.M. Brasik P.J.M. Brasik J. Donnerbestuurders1-11-1981 tot 1-2- ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 17
17 H.W.K. Kaspersen W. Fermie J.C. Sturm1-3-2005 tot 1-3-2008 1-3-2008 tot 1-9-2009 1-9-2009 tot hedenVoorzitters Universitaire Studenten Raad Monic Hodes Linda Coenen Arjan Schakel Melle van den Berg Stef Beusmans Marieke Spoeltman Sander Meinema Tom Burger Rian Hagebeuk Rolita Ram ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 16
16bestuurdersRaad van Bestuur Academisch Ziekenhuis / VUmc P. Ros 1977-1999 E.B. Mulder 1999Ch.J. Maats 1981-1999 1988-1999 T.J. Halma 1983-2004 T.J.F. Savelkoul 2000E.A. van der Veen 2000-2007 W.A.B. Stalman 2007W.M. van Ewijk 2007F.J. Faber 1989-2005 O.G.A. van der Beek 2005- ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 15
15 E. Boeker G.W. Noomen T. Sminia Mw. S. Groenewegen H. Dijkstra Mw. A.S. Roeters H.J. Rutten R. Smit L.M. Bouter1-9-1993 tot 1-9-1997 1-9-1996 tot 1-11-2005 1-9-1997 tot 1-9-2006 1-3-2000 tot 1-1-2004 29-8-2002 tot 1-9-2008 29-8-2002 tot 1-9-2008 1-11-2004 tot heden 1-11-2005 tot heden 1 ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 14
14bestuurdersAlgemeen secretarissen P.J. Kruysse J. Slothouber1-1-1974 tot 31-12-1991 1-1-1992 tot 2-6-2007M.i.v. 2-6-2007 Bestuur Vereniging VU-Windesheim E.B. Mulder R.M. Smit L.M. Bouter, RM A.W.C.A. Cornelissen H. Dijkstra W.M. van Ewijk Mw. A.S. Roeters H.J. Rutte ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 13
13bestuurdersBestuur der Vereniging voor Christelijk Wetenschappelijk Onderwijs, m.i.v. 31 december 2003 Vereniging voor Christelijk Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Patiëntenzorg D. Schut 5-7-1956 tot 1-10-1985 Mw. J. van Leeuwen 1-9-1970 tot 1-9-1981 J.M. Mudde 27-11 ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 12
1200 Voorwerk.indd 1220-9-2010 22:40:04 ...
Gegevens betreffende de Vrije Universiteit 1980-2010 - pagina 11
11afkortingen van de faculteitenAW AWE BIO CA en NWS CIF EW FALW FBW FEW FEWEB FEWEC FPP FSW GGL GNK IFLO LET N&S PAW PPW RCH SCW SG SK SW THK VUmc W&I W&N WIJS00 Voorwerk.indd 11Aardwetenschappen tot 1-9-2001 Interfaculteit Actuariële Wetenschappen en Econ ...