Jaarboek 1985-1986 - pagina 11
college van bestuur Drs. H.J. Brinkman, voorzitter Dr.ir. A.W. de Jager, vice-voorzitter Drs. S.J. Noorda Drs. J.W.B, van Overhagen Prof.dr. P.J.D. Drenth, rector magnificus Mr. H. Hoogenkamp, secretaris College van Bestuur Vrije Universiteit De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam Tel. 020 - 5482698 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 12
Prof.dr. J. de Wit Prof.dr. J. van Putten Prof.dr. C. Sanders Prof.dr. W.F. van Stegeren Prof.dr. E.H. van Olst Prof.dr. J. van Westrhenen Prof.dr. A.O. Kouwenhoven Prof.dr. A.H.Q.M. Merkies Prof.dr. R.H. Rozendal Prof.dr. C. Datema Prof.dr. P.G. Smelik Mw.drs. G. SiertsemaCollege van Deka ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 13
rectores magnifici 1880--1882 Dr. A. Kuyper 1882 Dr. F.L. Rutgers 1883 Dr. Ph.J. Hoedemaker 1884 Mr. D.P.D. Fabius 1885 F.W.J. Dilloo 1886 Dr. J. Woltjer 1887 Jhr.mr. A.F. de Savornin-Lohman 1888 Dr. A. Kuyper 1889 Dr. F.L. Rutgers 1890 Mr. D.P.D. Fabius 1891 Dr. J. Woltjer 1892 Dr. A. Kuyper 189 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 14
1972—1976 Mr. LA. Diepenhorst 1976—1977 Mr. J. de Ruiter (tot 19-12-1977) 1978—1979 Dr. D.M. Schenkeveld (vanaf 1-2-1978)conrectoren 1965—1967 1965—1967 1967—1976 1967—1969 1969—1972 1972—1976 1976—1978 1977—1979 1978—1980 1979—1981 1980—1984 1981—1983 1983—1985 1984— 1985—12 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 15
Opening der Lessen Maandag 1 september 1986 AulaDienst van Woord en Gebed. Voorganger: ds. S.A. Boonstra, universiteitspastor. Bespeling Couperinorgel door dr. Ewald Kooiman, universiteitsorganist.AulaBijeenkomst van de Universiteitsraad. Herdenking van de overledenen door pr ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 16
Herdenking van degenen uit de gemeenschap van de Vrije Universiteit die in de periode 2 september 1985 - 1 september 1986 zijn overleden. Roelof Peter Bersmastudent in de natuurkundeJan Pieter Kuiperhoogleraar in de Faculteit der LetterenGerrit Nicolaas Lammense ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 17
Roelof Peter Bersma 1962-1985Geertje Leendertse 1936-1986Jan Johan Davids 1957-1986Popke Sjoerd Bakker 1921-1986Johannes Hendricus Nicolaas van Horen 1925-1986Anne Bettina Grün 1967-1986Augusta Maria Wilmans-Uijttenboogaard 1921-1986Josephine Maria ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 19
Opening der Lessen Voorwaardelijke Autonomie Rede door drs. H.J. Brinkman, voorzitter van het College van Bestuur (in verkorte vorm uitgesproken).17 ...