Jaarboek 1985-1986 - pagina 92
Facta De zetels van de Universiteitsraad waren per 1 september 1985 niet alle bezet. Prof.dr. L. Vlijm trad op als voorzitter, mr. J.W. Mekking als secretaris. De samenstelling van de raad is elders in het jaarboek vermeld. Per 31 augustus 1985 is dr.ir. F. Schutte afgetreden als lid van het Coll ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 93
[in de Interfaculteit der Lichamelijke Opvoeding: J.B. Hopkins Ph.d. (agogische wetenschap met betrekking tot het menselijk bewegen), dr. H.G. Petzold (bewegingsagogiek), dr. A.J. Sargeant (inspanningsfysiologie).IPositiewijzigingen hoogleraren: dr. E.P. de Jong, tot 1 oktobe ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 94
nieuwbenoemde hoogleraren1-9-1985 Prof.mr. J.J. Oostenbrink Bestuursrecht1-9-1985 Prof.mr. A. Soeteman Encyclopedie der rechtswetenschap en de rechtsfilosofie1-9-1985 Prof.dr. A.H. Mulder Neurofarmacologie (op persoonlijke titel)1-9-1985 Prof.dr. S.A.L.M. Kooijman Theo ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 95
1-9-1985 Prof.dr. A.J. Sargeant Inspanningsfysiologie1-10-1985 Prof.dr. K. Helbig Exploratiegeofysica1-10-1985 Prof.dr. N.J. Vlaar Theoretische geofysica1-1-1986 Prof.dr. D.H. van den Eijnden Medische chemie (op persoonlijlce titel)93 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 96
1-1-1986 Prof.dr. M.N. Harakeh Natuurkunde1-1-1986 Prof.dr. H.A. de Koomen Prothetische tandheelkunde1-1-1986 Prof.dr. H.G. Petzold Bewegingsagogiek1-1-1986 Prof.dr. N.P. Wolterstorff Kennisleer en de algemene wetenschapsleer94 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 97
1-3-1986 Prof.dr. P.F. van der Stelt Tandheelkundige radiologie1-4-1986 Prof.mr. L.H. van den Heuvel Sociaal recht1-4-1986 Frof. J.B. Hopkins Ph.D. Agogische wetenschappen m.b.t. het menselijk bewegen1-4-1986 Prof.dr. D. Keuning Organisatie en Leiding95 ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 98
Bijzonder hoogleraar1-5-1986 Prof.dr. W.G. Mook Toepassing van isotopen in de exogene aardwetenschappen961-11-1985 Prof.dr. W. Hogervorst Natuurkunde, met name atoomfysica met behulp van lasers ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 99
ambtsaanyaardingen 20 september 1985 Mr. J.A. Winter Rechtsgeleerdheid 18 oktober 1985 Dr. F.M. Huil, M.B., S., F.R.C.G.P. GeneeskundeDe Europese gemeenschap, ontwikkelingssamenwerking en de rechten van de mens. Medical ecology25 oktober 1985 Dr.ir. H.M.J. Mevissen Computers: de men ...
Jaarboek 1985-1986 - pagina 100
afscheidscolleges 27 september 1985 Dr. CA. van Peursen Centrale InterfaculteitKennis en beleid3 oktober 1985 Dr. P.G. Bosch Kansen en gevaren Economische Wetenschappen 4 oktober 1985 Dr. J. Stolk Geneeskunde 1 november 1985 Dr. J. Blok Wiskunde en NatuurwetenschappenDrie asp ...